rezygnacja
- Wszystkie (2487)
- Artykuły (2487)
Artykuły (2487)
-
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu
- Środa, 7 lipca 2010 (10:01)
-
Rezygnacja osoby nadzorującej.
- Poniedziałek, 5 lipca 2010 (13:08)
-
rezygnacja osoby zarządzającej
- Czwartek, 1 lipca 2010 (14:57)
Raport bieżący nr 14/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu niniejszym informuje ,...rezygnacja, Raport bieżący -
Rezygnacja Prezesa Zarządu
- Środa, 30 czerwca 2010 (21:47)
-
rezygnacja osoby zarządzającej (Prezesa Zarządu), powołanie osoby zarządzającej (Prezesa Zarządu)
- Środa, 30 czerwca 2010 (19:05)
-
Rezygnacja Prezesa Zarządu ZPC Mieszko SA
- Środa, 30 czerwca 2010 (16:57)
-
Odwołanie, rezygnacja oraz powołanie osób nadzorujących
- Środa, 30 czerwca 2010 (16:52)
Raport bieżący nr 12/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 29 czerwca 2010 roku, uchwałą walnego...odwołanie, Roman, Raport bieżący, specjalista, Poznań, brodowski, powołanie, wykształcenie, rezygnacja -
Odwołanie, rezygnacja oraz powołanie osób zarządzających
- Środa, 30 czerwca 2010 (16:33)
Raport bieżący nr 11/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 29 czerwca 2010 roku, uchwałą Rady...Kraków, bank, odwołanie, Raport bieżący, powołanie, rezygnacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, studia, Jarosław, akademia -
Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
- Środa, 30 czerwca 2010 (15:00)
-
Rezygnacja osoby zarządzającej z pełnionej funkcji
- Środa, 30 czerwca 2010 (14:56)
Raport bieżący nr 39/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Załączniki: Plik;OpisWojciech Kocikowski - Członek Zarządurezygnacja, Raport bieżący -
Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki R&C Union S.A.
- Środa, 30 czerwca 2010 (09:40)
Spółka R&C Union S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż Pan Piotr Mikołajczyk z dniem 30 czerwca 2010 roku złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Powodem...Poznań, rezygnacja -
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
- Wtorek, 29 czerwca 2010 (16:28)