Janusz
(wokalista)- Wszystkie (260)
- Artykuły (260)
Artykuły (260)
-
Zmiany w radzie nadzorczej
- Piątek, 30 czerwca 2000 (19:55)
Zarząd Relpol S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odwołane zostały z Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. Janusz Lazarowicz. Pełnił funkcję zastępcy...Janusz, Relpol SA -
Zmiana w składzie Zarządu
- Sobota, 10 czerwca 2000 (12:04)
-
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
- Środa, 19 kwietnia 2000 (18:45)
-
Zwolnienia w Daewoo Polska
- Wtorek, 11 kwietnia 2000 (19:10)
-
Sprzedaż akcji przez członka zarządu
- Środa, 5 kwietnia 2000 (15:34)
-
Zmiany w składzie Zarządu, strategia rozwoju
- Piątek, 3 marca 2000 (12:14)
-
J.Piczak-18,67% gł. na WZA
- Piątek, 25 lutego 2000 (14:57)
-
Zmiany w akcjonariacie
- Wtorek, 22 lutego 2000 (14:02)
Zarząd Zakładów Mebli Giętych FAMEG S.A. informuje, że Janusz Śliwakowski-Prezes Zarządu Zzakładów Mebli Giętych FAMEG S.A. w okresie od 26 maja 1999 roku do 21 lutego 2000 roku nabył...akcjonariat, Janusz