Pan Krzysztof
- Wszystkie (94)
- Artykuły (94)
Artykuły (94)
-
Zatrudnienie osoby na stanowisku koordynatora ds. sprzedaży
- Czwartek, 4 października 2007 (17:16)
-
Pan Krzysztof Moska wraz z podmiotem zależnym posiada 5,91% akcji JUPITER NFI S.A.
- Czwartek, 23 sierpnia 2007 (17:02)
-
Zatrudnienie osoby na stanowisku koordynatora ds. zakupów
- Piątek, 27 kwietnia 2007 (18:34)
-
Życiorys członka Rady Nadzorczej
- Środa, 24 stycznia 2007 (16:57)
-
Życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej
- Czwartek, 18 stycznia 2007 (17:15)
Raport bieżący nr 11/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Polish Energy Partners S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości...życiorys, Pan Krzysztof, Krzysztof Sobolewski, Raport bieżący, Radosław Sobolewski, członek rady nadzorczej -
Rezygnacja członka RN
- Piątek, 1 września 2006 (16:57)
-
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
- Sobota, 24 czerwca 2006 (19:30)
-
Rezygnacja Prezesa Zarządu
- Piątek, 19 maja 2006 (19:00)
-
Nabycie pakietu akcji
- Środa, 24 listopada 2004 (18:29)
Zarząd Energoaparatury SA informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż w wyniku nabycia akcji Spółki pan Krzysztof Moska posiada łącznie 190 680 szt. akcji Spółki, co stanowi...wiadomość, Pan Krzysztof -
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Zarządu
- Piątek, 23 lipca 2004 (17:22)
-
Zbycie akcji
- Czwartek, 22 lipca 2004 (17:12)
-
Odwołanie i ustanowienie prokury
- Poniedziałek, 5 lipca 2004 (17:35)