Tomasz
- Wszystkie (321)
- Artykuły (321)
Artykuły (321)
-
Otrzymanie od Pana Tomasza Domogały, zawiadomienia o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym Emitenta.
- Wtorek, 19 kwietnia 2016 (16:39)
Raport bieżący nr 17/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje o...Zamet, Tomasz -
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki
- Środa, 16 marca 2016 (19:35)
Zarząd Eficom-Sinersio S.A. (dalej także jako: 'Spółka') informuje, iż w dniu 15 marca 2016 r. Pan Tomasz Stępski - główny akcjonariusz Spółki posiadający 1 583 182 akcji Emitenta,...Tomasz -
Zgłoszenie do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłych członków zarządu Emitenta - Tomasza Stępskiego i Marcina Bąkowskiego
- Środa, 16 marca 2016 (16:50)
Zarząd Spółki Eficom-Sinersio S.A. (dalej jako: 'Emitent', 'Spółka') informuje, iż w dniu 9 marca 2016 roku, złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, zawiadomienie o...członek zarządu, Tomasz -
Odchodzi prezes Przewozów Regionalnych
- Piątek, 11 marca 2016 (12:10)
-
Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej odwołała prezesa Krzysztofa Sędzikowskiego
- Środa, 24 lutego 2016 (18:33)
-
Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku.
- Poniedziałek, 15 lutego 2016 (21:15)
Zarząd BALTICON S.A. przekazuje w załączonym pliku raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku. Osoby reprezentujące spółkę:Tomasz Szmid - Prezes ZarząduTomasz -
Zmiana funkcji Członka Zarządu pełnionej dotychczasowo przez Pana Tomasza Macalika na funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz powołanie Pana Przemysława Ligenzy w skład Zarządu WASKO S.A. na funkcję Wiceprezesa Zarządu
- Poniedziałek, 1 lutego 2016 (19:30)
Raport bieżący nr 2/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 lutego...członek zarządu, Tomasz -
Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 dot. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku
- Piątek, 29 stycznia 2016 (15:40)
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku Osoby reprezentujące spółkę:Tomasz Romanik - Prezes ZarząduTomasz -
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
- Środa, 30 grudnia 2015 (13:00)
Zarząd SFD S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym rezygnację z Rady Nadzorczej złożył Pan Tomasz Kwinta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 roku. Powodem...Tomasz -
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
- Środa, 23 grudnia 2015 (12:50)
-
Tomasz Gawlik nowym prezesem JSW
- Czwartek, 17 grudnia 2015 (17:45)
Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała o wyborze nowego prezesa. Rada nadzorcza spółki powołała na to stanowisko Tomasza Gawlika.Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Tomasz -
Platforma Obywatelska: PiS demoluje finanse publiczne
- Czwartek, 10 grudnia 2015 (13:10)