dariusz
- Wszystkie (230)
- Artykuły (230)
Artykuły (230)
-
Przekroczenie 5 % ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez Dariusz Kowalczyk S.K.A. z siedzibą w Białymstoku.
- Środa, 14 sierpnia 2013 (17:09)
Raport bieżący nr 32/2013Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd AC S.A. ("Spółka”) z siedzibą w Białymstoku informuje, iż...dariusz -
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ze stanowiska.
- Środa, 7 sierpnia 2013 (12:20)
-
Powołanie Pana Dariusza Śliwowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży
- Środa, 31 lipca 2013 (09:33)
Raport bieżący nr 32/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”,...dariusz, zarządy -
Priorytetem BGK gwarancje de minimis i program Inwestycje Polskie
- Poniedziałek, 22 lipca 2013 (08:19)
-
Prof. Dariusz Filar: Zmiany w OFE są potrzebne. Głównym problemem jest niestabilność całego systemu emerytalnego
- Czwartek, 16 maja 2013 (05:50)
-
W najbliższych kwartałach nie będzie lepiej
- Poniedziałek, 13 maja 2013 (07:05)
-
Odwołanie Pana Wojciecha Napiórkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz powołanie Pana Dariusza Stolarczyka do Rady Nadzorczej
- Wtorek, 23 kwietnia 2013 (15:18)
-
Zmiany w składzie Zarządu
- Niedziela, 21 kwietnia 2013 (16:40)
-
Zusowski zapis to nie to samo co papier wartościowy w OFE
- Wtorek, 16 kwietnia 2013 (14:00)
Gościem radia PIN jest prof. Dariusz Filar, były członek Rady Polityki Pieniężnej, obecny członek Rady Gospodarczej przy premierze.Emerytury z OFE, Rady Polityki Pieniężnej, Obecny, dariusz, Dariusz Filar, samo, OFE, emerytura, ZUS -
MG za kontynuacją budowy bloku w Elektrowni Rybnik
- Czwartek, 21 lutego 2013 (12:33)
-
Osobom wierzącym jest łatwiej w biznesie
- Poniedziałek, 18 lutego 2013 (11:34)
-
informacja uzupełniająca
- Wtorek, 5 lutego 2013 (15:40)
Informujemy, iż dnia 15 listopada 2012 r., uprawomocniło się Postanowienie o upadłości spółki RELIGA DEVELOPMNENT S.A.Osoby reprezentujące spółkę:Dariusz Religa - prezes zarządudariusz, upadłości